Dogan Borner
residente a Opfikon, da Rickenbach (SO) Mandati attuali: Odeon AG, ASENSU GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dogan Borner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dogan Borner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dogan Borner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dogan Borner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dogan Borner
Persone con il nome Dogan Borner lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Commercio di automobili
Compravendita di immobili propri
Commercio di automobili
Privato con il nome Dogan Borner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dogan Borner
Numero di pubblicazione: 2004607, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AM-MO Immobilien AG, in Hünenberg, CHE-249.491.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2014, Publ. 1397311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borner, Dogan, von Rickenbach SO, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochdörffer, Sybille, von Reigoldswil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1397311, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AM-MO Immobilien AG, bisher in Münsterlingen, CHE-249.491.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2013, Publ. 1193565).
Gründungsstatuten:
18.11.2013.
Statutenänderung:
24.01.2014.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
c/o SDH Consulting GmbH, Chamerstrasse 42A, 6331 Hünenberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moldovan, Ana-Maria, rumänische Staatsangehörige, in Landschlacht (Münsterlingen), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borner, Dogan, von Rickenbach SO, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4438720, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swissdiva GmbH, in Geroldswil, CH-020.4.035.368-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2007, S. 22, Publ. 3909620).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Campanile, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Erdogan, Ihsan, türkischer Staatsangehöriger, in Dürnten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Yaprak, Ayfer, von Dübendorf, in Dübendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borner, Dogan, von Rickenbach SO, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].