Urs Blumenthal
residente a Zuchwil, da Eisten Mandati attuali: BLUMENTHAL GETRÄNKE GMBH Persone correlate: Raphael Blumenthal Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Blumenthal", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Blumenthal"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Blumenthal", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Blumenthal"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Blumenthal
Persone con il nome Urs Blumenthal lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Urs Blumenthal
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Blumenthal
Numero di pubblicazione: HR02-1005559202, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH Bern, in Bern, CHE-112.458.317, Verein (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2021, Publ. 1005274511).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurter, Daniel Kurt, von Malters, in Herrenschwanden (Wohlen bei Bern), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blumenthal, Ursula, von Ersigen, in Thun, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Coullery, Pascal Robert, von Fontenais, in Wabern (Bern), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Matter, Christoph Oliver, von Kölliken, in Steffisburg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röthlisberger, Inés Anita, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stebler, Bernhard, von Seedorf (BE), in Aarberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Bruno, von Ruswil, in Bern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Beatrice, von Grosshöchstetten, in Bern, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binggeli, Vinzenz Valentin, von Guggisberg, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graf, Lydia, von Biglen, in Bösingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jacqueroud, Cornelia, von Zäziwil, in Wattenwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stettler, Miriam Anja, von Walkringen, in Langenthal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005274511, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH Bern, in Bern, CHE-112.458.317, Verein (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2020, Publ. 1005012527).
Statutenänderung:
21.06.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stör, Sabina, von Zürich, in Interlaken, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutschi, Ernst Peter, von Heimiswil, in Langnau im Emmental, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumenthal, Ursula, von Ersigen, in Thun, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bolettieri, Michael, von Wattenwil, in Boll (Vechigen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röthlisberger, Inés Anita, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stebler, Bernhard, von Seedorf (BE), in Aarberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005033678, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Blumenthal Immobilien AG, in Döttingen, CHE-499.738.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2016, Publ. 3160473).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumenthal, Urs, von Lumnezia, in Döttingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.