Christian Bertschy
residente a Dübendorf, da Tafers Mandati attuali: bertschy.biz GmbH, Divio AG Persone correlate: Jonathan Stoppani, Jon Herbert Levin, Joel Mark Burch Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Bertschy", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Bertschy"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Bertschy", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Bertschy"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Bertschy
Persone con il nome Christian Bertschy lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Christian Bertschy
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Bertschy
Numero di pubblicazione: HR02-1004751481, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
bertschy.biz GmbH, bisher in Horw, CHE-363.089.378, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2011, Publ. 6346922).
Statutenänderung:
03.10.2019.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o MSZ Group AG Zug, Alpenstrasse 15, 6300 Zug. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertschy, Christian, von Tafers, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zollikon].
Numero di pubblicazione: HR02-1004651999, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Divio AG, in Zürich, CHE-102.142.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2019, Publ. 1004572450).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Armin, von Schüpfheim, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertschy, Christian, von Tafers, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3947293, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nephila AG, in Zürich, CHE-113.766.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3508799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertschy, Christian, von Tafers, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streuli, Daniela Andrea, von Horgen, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Torregrossa, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.