Françoise Bernasconi-Vuilleumier
residente a Malleray, da Castel San Pietro Mandati attuali: Fondation La Tour de Moron Persone correlate: Alcide Aeberhard, Théodore Joël Geiser, André Mercerat e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Françoise Bernasconi-Vuilleumier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Françoise Bernasconi-Vuilleumier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Françoise Bernasconi-Vuilleumier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Françoise Bernasconi-Vuilleumier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Françoise Bernasconi-Vuilleumier
Persone con il nome Françoise Bernasconi-Vuilleumier lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Françoise Bernasconi-Vuilleumier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Françoise Bernasconi-Vuilleumier
Numero di pubblicazione: 1120381, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Charbonnière S.A., à Malleray, CH-073.3.009.721-3, société anonyme (No. FOSC 211 du 31.10.2011, Publ. 6395772).
Nouvelle raison sociale:
Charbonnière S.A. en liquidation.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
[Les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives sont levées de par la loi]. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 16.09.2013.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bernasconi-Vuilleumier, Françoise, de Castel San Pietro, à Malleray, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bernasconi, Rinaldo, de Castel San Pietro, à Malleray, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 6395772, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Charbonnière S.A., à Malleray, CH-073.3.009.721-3, société anonyme (No. FOSC 61 du 31.03.2003, p. 3, Publ. 927504).
Modification des statuts:
06.10.2011.
Nouvelle adresse:
rue du Lion d'Or 17, 2735 Malleray.
Nouveau but:
La société a pour but l'achat, la vente, la gérance, le courtage, l'administration et la mise en valeur de tous biens immobiliers. La société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières en rapport direct ou indirect avec son but social ou aptes à le favoriser. Selon déclaration du 06.10.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bernasconi, Antonio, de Castel San Pietro, à Malleray, président, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Jean-Michel Blanchard, à Malleray, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Bernasconi, Rinaldo, de Castel San Pietro, à Malleray, président, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire avec signature collective à deux];
Bernasconi-Vuilleumier, Françoise, de Castel San Pietro, à Malleray, secrétaire, avec signature collective à deux.