Christian Berlinger
residente a Engwang, da Oberuzwil Mandati attuali: D.R. der Recyclist GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Berlinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Berlinger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Berlinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Berlinger"
|
|
Christian Berlinger
residente a Dallenwil, da Beckenried Mandati attuali: Ch. Berlinger AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Berlinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Berlinger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Berlinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Berlinger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Berlinger
Persone con il nome Christian Berlinger lavorano in questi rami economici
Recycling
Altra attività edilizia
Recycling
Altra attività edilizia
Privato con il nome Christian Berlinger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Berlinger
Numero di pubblicazione: HR01-1005570077, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
D.R. der Recyclist GmbH, in Wigoltingen, CHE-274.537.110, Königsgut, 8556 Engwang, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.09.2022. 21.09.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Recycling, Entsorgung und Transporte. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Ausführung von Abbrucharbeiten sowie den Handel mit Metallen, insbesondere Altmetallen, und Fahrzeugen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 05.09.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Berlinger, Christian, von Oberuzwil, in Engwang (Wigoltingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2952415, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Maag Recycling AG, in Winterthur, CHE-101.399.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2016, Publ. 2870727).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BBS Treuhand + Revision AG (CHE-106.523.662), in Winterthur, Revisionsstelle;
Berlinger, Christian, von Oberuzwil, in Wigoltingen, Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruedi Niederhauser (CHE-107.153.125), in Winterthur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1800043, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Maag Recycling AG, in Winterthur, CHE-101.399.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2014, Publ. 1577939).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Ulrich, von Winterthur, in Humlikon, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Judith, von Zell ZH, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bosch, Jeannette, von Schwarzenburg, in Bichelsee-Balterswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Berlinger, Christian, von Oberuzwil, in Wigoltingen, Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Greuter, Florian, von Zürich, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung.