Ian Gregory Beringer
residente a Brüssel, da Elgg Mandati attuali: CBC Treuhand AG, CBC Gruppe AG Persone correlate: Viràg Astrid Solarsky, Christian Beringer, Christian Beringer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ian Gregory Beringer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ian Gregory Beringer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ian Gregory Beringer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ian Gregory Beringer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ian Gregory Beringer
Persone con il nome Ian Gregory Beringer lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Direzione aziendale e amministrazione
Servizi fiduciari
Direzione aziendale e amministrazione
Privato con il nome Ian Gregory Beringer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ian Gregory Beringer
Numero di pubblicazione: HR02-1006114656, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CBC Treuhand AG, in Winterthur, CHE-100.729.774, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644310).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cardakli, Gülden, von Frauenfeld, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tozen, Bahar, von Uster, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beringer, Christian, von Elgg, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Beringer, Ian Gregory, von Elgg, in Brüssel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004512995, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
CBC Gruppe AG, in Rapperswil-Jona, CHE-112.133.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2018, Publ. 4328547).
Statutenänderung:
16.10.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung einer Managementgesellschaft, halten von Beteiligungen sowie Lizenzen und die Erbringung von Treuhand- und Rechtsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beringer, Christian, von Elgg, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Beringer, Ian Gregory, von Elgg, in Brüssel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5108210, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
CBC Holding GmbH, bisher in Luzern, CH-100.4.028.732-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 26.09.2008, S. 8, Publ. 4666722).
Statutenänderung:
24.06.2009.
Sitz neu:
Falera.
Domizil neu:
c/o Beringer Chr. u. Evelyn, Via Fuorns 268 c, 7153 Falera.
Zweck:
Verwaltung von Beteiligungen;
Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck für die Beteiligungsgesellschaften, wobei die Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausgeschlossen ist;
Verwaltung von Patenten, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten, Belastung, Bebauung, Veräusserung, Vermietung und Verwaltung von Grundeigentum.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beringer, Ian Gregory, von Elgg, in Rapperswil-Jona, vertreten durch seinen Vater Beringer Christian (Geschäftsführer), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000;
Beringer, Nora Eve, von Elgg, in Rapperswil-Jona, vertreten durch ihren Vater Beringer Christian (Geschäftsführer), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beringer, Christian, von Elgg, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000 und mit 2 Stammanteilen von je CHF 1'000 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 18'000].