Luca Benedetto
residente a Niederglatt, da Zürich e Glattfelden Mandati attuali: Luca Benedetto AG dipl. Malermeister Persone correlate: Natascha Benedetto Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Benedetto", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Benedetto"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Benedetto", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Benedetto"
|
|
Luca Benedetto
residente a Lugano, da Italia Mandati attuali: Zenith Suisse SA Persone correlate: Ippolito Ingo Cattaneo Della Volta Cattaneo Adorno, Meluccio Piricone Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Benedetto", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Benedetto"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Benedetto", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Benedetto"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Luca Benedetto
Persone con il nome Luca Benedetto lavorano in questi rami economici
Verniciatore
Compravendita di immobili propri
Verniciatore
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Luca Benedetto
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Luca Benedetto
Numero di pubblicazione: HR02-1006099477, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Luca Benedetto Malermeister AG, in Zürich, CHE-225.153.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2022, Publ. 1005423644).
Statutenänderung:
22.07.2024.
Firma neu:
Luca Benedetto AG dipl. Malermeister.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benedetto, Luca, von Glattfelden, in Niederglatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberglatt];
Benedetto, Natascha, von Bülach, in Niederglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberglatt].
Numero di pubblicazione: HR02-1005462166, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Emil Hirt AG Malergeschäft, in Zürich, CHE-101.259.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2018, Publ. 4095897).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benedetto, Luca, von Zürich, in Zürich, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benedetto, Gino Mario, von Glattfelden, in Oberglatt, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005423644, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Luca Benedetto Malermeister AG, in Zürich, CHE-225.153.603, Glatttalstrasse 71, 8052 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.03.2022.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Malergeschäftes sowie die Durchführung aller der damit verbundenen Arbeiten. Die Gesellschaft kann im übrigen Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zugunsten Dritter leisten sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen und Bekanntmachungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Benedetto, Luca, von Glattfelden, in Oberglatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Benedetto, Natascha, von Bülach, in Oberglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.