Nina Baumann
residente a St. Gallen, da Oberhallau Mandati attuali: Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Persone correlate: Oliver Gerstlauer, Natascha Retzler-Tavoletta, Grégoire Lenglet e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nina Baumann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nina Baumann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nina Baumann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nina Baumann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nina Baumann
Persone con il nome Nina Baumann lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Nina Baumann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nina Baumann
Numero di pubblicazione: HR02-1005228185, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Chutzegarte GmbH, in Bremgarten bei Bern, CHE-209.531.167, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844247).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Nina, von Linden, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollenwyder-Kolb, Franziska, von Bern, in Thunstetten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004844247, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Chutzegarte Nina Baumann & Franziska Vollenwyder-Kolb, in Bremgarten bei Bern, CHE-209.531.167, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2016, Publ. 2742343).
Statutenänderung:
20.02.2020.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.02.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 66'944.43 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 46'944.43 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Chutzegarte GmbH.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Biogärtnerei mit Anbau und Handel von Pflanzen, die Gartenplanung und die Erstellung von Gartenanlagen und Gartenautomationssystemen sowie die Erbringung von Holzwerksarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und andere Unternehmen im In- und Ausland vollständig erwerben sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner Grundeigentum, Wertschriften und Immaterialgüter aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 20.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Nina, von Linden, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Vollenwyder-Kolb, Franziska, von Bern, in Thunstetten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: 2742343, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Chutzegarte Nina Baumann & Franziska Vollenwyder-Kolb, in Bremgarten bei Bern, CHE-209.531.167, Chutzenstrasse 2, 3047 Bremgarten b. Bern, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.01.2016.
Zweck:
Biogärtnerei;
Produktion und Verkauf von Pflanzen;
Gartenplanung und Umgestaltung.
Eingetragene Personen:
Baumann, Nina, von Linden, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Vollenwyder-Kolb, Franziska, von Bern, in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.