Evaldas Balkys
residente a Zürich, da Lituania Mandati attuali: Bethernity GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Evaldas Balkys", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Evaldas Balkys"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Evaldas Balkys", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Evaldas Balkys"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Evaldas Balkys
Persone con il nome Evaldas Balkys lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Evaldas Balkys
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Evaldas Balkys
Numero di pubblicazione: HR02-1004756440, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Spectrolab GmbH, in Zug, CHE-167.038.798, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2018, Publ. 1004453105).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balkys, Evaldas, litauischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1004478990, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bethernity GmbH (Bethernity Ltd liab Co), in Zürich, CHE-173.858.829, c/o Evaldas Balkys, Alfred-Escher-Strasse 32, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.10.2018.
Zweck:
Zweck des Unternehmens ist die Beratung, das Projektmanagement und die Schulung im Bereich der Unternehmensführung. Die Gesellschaft kann auch Software und Spezialgeräte entwickeln und vertreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 08.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Balkys, Evaldas, litauischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1004453105, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Spectrolab GmbH (Spectrolab Ltd liab Co), in Zug, CHE-167.038.798, Baarerstrasse 82, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.08.2018.
Zweck:
Erwerb, dauerndes Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften und Unternehmen aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 30.07.2018 3.6 Bitcoins (BTC), wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 29.08.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Alesiunas, Augustas, litauischer Staatsangehöriger, in Vilnius (LT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jukna, Laurynas, litauischer Staatsangehöriger, in Vilnius (LT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sermuksnyte-Alesiuniene, Kristina, litauische Staatsangehörige, in Berzininku (LT), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Balkys, Evaldas, litauischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Gribovskis, Justas, litauischer Staatsangehöriger, in Traku (LT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Montvila, Darius, litauischer Staatsangehöriger, in Vilnius (LT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.