Markus Bär-Hangartner
residente a Dachsen, da Amriswil Mandati attuali: baer amriswil ag, BAER Management Partner GmbH Persone correlate: Katharina Ursula Bär, Katharina Ursula Bär Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Bär-Hangartner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Bär-Hangartner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Bär-Hangartner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Bär-Hangartner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Markus Bär-Hangartner
Persone con il nome Markus Bär-Hangartner lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Servizi per consulenza manageriale
Compravendita di immobili propri
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Markus Bär-Hangartner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Markus Bär-Hangartner
Numero di pubblicazione: HR02-1004883298, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
baer amriswil ag, in Amriswil, CHE-100.557.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2018, Publ. 4339573).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter-Bär, Elisabeth, von Winterthur, in Winterthur, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rizzolli-Bär, Beatrice, von Winterthur und Amriswil, in Muolen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär-Hangartner, Markus, von Amriswil, in Dachsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bär, Katharina, von Schaffhausen, in Dachsen, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Bär-Hangartner, Katharina, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2608485, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
F. & H. Baer AG, in Amriswil, CHE-100.557.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 11.08.2014, Publ. 1656547).
Statutenänderung:
15.01.2016.
Firma neu:
baer amriswil ag.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Bewirtschaftung sowie die Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baer-Daxböck, Fritz, von Amriswil, in Romanshorn, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter-Bär, Elisabeth, von Winterthur, in Winterthur, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baer-Spörri, Hans-Ruedi, von Amriswil, in Amriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Bär-Hangartner, Markus, von Amriswil, in Dachsen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rizzolli-Bär, Beatrice, von Winterthur und Amriswil, in Muolen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1656547, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
F. & H. Baer AG, in Amriswil, CHE-100.557.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2010, S. 14, Publ. 5858284).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär-Hangartner, Markus, von Amriswil, in Dachsen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter-Bär, Elisabeth, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.