Gildas Pierre Joseph Babey
residente a Fahy, da Grandfontaine Mandati attuali: PERRET CONCEPT Sàrl, GLOBALVET Sàrl e di più Persone correlate: Gaëtan Martin, Flavien Beuchat, Gaëtan Martin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gildas Pierre Joseph Babey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gildas Pierre Joseph Babey"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gildas Pierre Joseph Babey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gildas Pierre Joseph Babey"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gildas Pierre Joseph Babey
Persone con il nome Gildas Pierre Joseph Babey lavorano in questi rami economici
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Commercio di materie prime agricole e animali
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Commercio di materie prime agricole e animali
Privato con il nome Gildas Pierre Joseph Babey
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gildas Pierre Joseph Babey
Numero di pubblicazione: HR02-1005272787, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
PERRET CONCEPT Sàrl, précédemment à Grancy, CHE-111.963.943, société à responsabilité limitée (du 26.07.2013, Publ. 1001597).
Modification des statuts:
10.08.2021.
Nouveau siège:
Fahy.
Nouvelle adresse:
Rue des Petits Sapins 47A, 2916 Fahy.
Autres adresses:
Les Grandes Vies 46, 2900 Porrentruy.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Perret, Daniel, de La Sagne, à Yens, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Perret, Jeanne-Lyse, de La Sagne, à Yens, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Martin, Gaëtan, ressortissant français, à Hérimoncourt (FR), associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 98 parts sociales de CHF 100.00;
Babey, Gildas Pierre Joseph, de Grandfontaine, à Fahy, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 102 parts sociales de CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4364437, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
GLOBALVET Sàrl, à Porrentruy, CHE-394.773.944, société à responsabilité limitée (No. FOSC 43 du 04.03.2014, Publ. 1377993).
Autres adresses:
c/o Gildas Babey, Rue des Petits Sapins 47A, 2916 Fahy.
Inscription ou modification de personne(s):
Babey, Gildas Pierre Joseph, de Grandfontaine, à Fahy, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 110 parts sociales de CHF 100.00;
Beuchat, Flavien, de Haute-Sorne, à Porrentruy, associé, sans droit de signature, pour 50 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00];
Martin, Gaëtan, ressortissant français, à Hérimoncourt (FR), associé, sans droit de signature, pour 40 parts sociales de CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1875417, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Agro-Rueff Sàrl, à Val Terbi, CHE-112.675.820, société à responsabilité limitée (No. FOSC 18 du 27.01.2010, p. 11, Publ. 5463360).
Modification des statuts:
09.12.2014.
Nouvelle raison sociale:
Alfalor.ch Sàrl.
Nouveau siège:
Fahy.
Nouvelle adresse:
Route des petits Sapins 47A, 2916 Fahy.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Voisard, Gérard, de Fontenais, à Vicques, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Babey, Gildas Pierre Joseph, de Grandfontaine, à Chevenez (Haute-Ajoie), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Babey, Gildas, associé et président des gérants avec signature individuelle et avec 10 parts sociales de CHF 1'000.00].