Walter Ferdinand Axt
residente a Allschwil, da Basel Mandati attuali: Walter F. Axt, Unternehmungsberatung Persone correlate: Susanna Elisabeth Axt-Jeuch Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Walter Ferdinand Axt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Walter Ferdinand Axt"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Walter Ferdinand Axt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Walter Ferdinand Axt"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Walter Ferdinand Axt
Persone con il nome Walter Ferdinand Axt lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Walter Ferdinand Axt
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Walter Ferdinand Axt
Numero di pubblicazione: HR02-1005034797, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Gebrüder Hanspeter & Walter Axt, in Allschwil, CHE-113.194.960, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2006, Publ. 3584684).
Firma neu:
H.P. Axt.
Sitz neu:
Therwil.
Domizil neu:
Im Rosengarten 6, 4106 Therwil.
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Walter Axt aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Hans-Peter Axt führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelunternehmen fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Axt, Walter Ferdinand, von Basel, in Allschwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Axt, Hans-Peter, von Basel, in Therwil, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004571904, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Axt Treuhand-Dienstleistungen AG, in Binningen, CHE-105.370.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, S.0, Publ. 2556897).
Firma neu:
Axt Treuhand-Dienstleistungen AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.02.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Axt, Walter Ferdinand, von Basel, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2786927, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Agromach GmbH in Liq., in Binningen, CHE-110.296.647, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2013, Publ. 7063662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Axt, Walter Ferdinand, von Basel, in Allschwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.