Piero Altomare
residente a Nottwil, da Gams Mandati attuali: addoit GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Piero Altomare", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Piero Altomare"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Piero Altomare", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Piero Altomare"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Piero Altomare
Persone con il nome Piero Altomare lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Piero Altomare
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Piero Altomare
Numero di pubblicazione: HR02-1004889370, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
addoit GmbH, in Rothenburg, CHE-105.112.859, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2009, S.10, Publ. 4970526).
Statutenänderung:
07.05.2020.
Sitz neu:
Nottwil.
Domizil neu:
Bühlstrasse 31, 6207 Nottwil. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altomare, Nicole, von Gams, in Rothenburg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altomare, Piero, von Gams, in Nottwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Rothenburg, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4970526, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
addoit GmbH, in Rothenburg, CH-100.4.022.627-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 25.08.2003, S. 8, Publ. 1141848).
Statutenänderung:
2.04.2009.
Zweck neu:
Durchführung von EDV-Projektleitungen;
EDV-Consulting;
Entwicklung von Software sowie Planung und Realisierung von Netzwerken;
Beteiligungen;
Finanzierung von Projekten;
Verwaltung von Kapitalanlagen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundeigentum.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 02.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altomare, Piero, von Gams, in Rothenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: italienischer Staatsangehöriger, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--].
Numero di pubblicazione: 1053816, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Indatex AG, in Emmen, Entwicklung und Betrieb von Plattformen, überwiegend Kommunikationsplattformen, im Internet und zur Benutzung in Intranets, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2001, S. 3522).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Matthias, von Signau, in Teufenthal AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Hans-Ruedi, von Hausen am Albis, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle;
Altomare, Piero, italienischer Staatsangehöriger, in Rothenburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giacomini, Dr. Sergio, von Bex, in Ingenbohl, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wirtschafts-Treuhand Auctor Schwyz AG, in Schwyz, Revisionsstelle.