Afrim Aliji
residente a Münchenbuchsee, da Urtenen-Schönbühl Mandati attuali: QCR AG Persone correlate: Conny Dietrich Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Afrim Aliji", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Afrim Aliji"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Afrim Aliji", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Afrim Aliji"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Afrim Aliji
Persone con il nome Afrim Aliji lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Afrim Aliji
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Afrim Aliji
Numero di pubblicazione: HR01-1005607557, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
QCR AG, in Münchenbuchsee, CHE-265.870.208, Bernstrasse 50, 3053 Münchenbuchsee, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.11.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Fahrzeuge, insbesondere Rückführung, Freimachung von Fahrzeugen, Ermittlungen, Reparatur, Elektroarbeiten, Carrosseriearbeiten und Service. Zudem bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Fahrzeugen und Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 28.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dietrich, Conny, deutsche Staatsangehörige, in Günsberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Aliji, Afrim, von Urtenen-Schönbühl, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005064406, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Garage Hofwil AG, in Münchenbuchsee, CHE-238.066.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2016, Publ. 3172411).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aliji, Afrim, von Urtenen-Schönbühl, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aliji, Azam, von Moosseedorf, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3172411, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Garage Hofwil AG, in Münchenbuchsee, CHE-238.066.020, Bernstrasse 50, 3053 Münchenbuchsee, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.11.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf von Fahrzeugen aller Art, die Ausführung von Autoreparaturen, Servicearbeiten, Autoelektroarbeiten, Carrosseriearbeiten, Verkauf von Autoersatzteilen, Autozubehör und Reifen von Fahrzeugen aller Art. Die Gesellschaft kann Urheberrechte, Patente, Lizenzen, Marken und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und verkaufen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und vermitteln sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 10.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Aliji, Afrim, von Urtenen-Schönbühl, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.