Barbara Aeschlimann-Lanz
residente a Beatenberg, da Rüderswil Mandati attuali: Fritz Lanz AG in Liq. Persone correlate: Beat Lanz, Edith Lanz Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Barbara Aeschlimann-Lanz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Barbara Aeschlimann-Lanz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Barbara Aeschlimann-Lanz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Barbara Aeschlimann-Lanz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Barbara Aeschlimann-Lanz
Persone con il nome Barbara Aeschlimann-Lanz lavorano in questi rami economici
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Privato con il nome Barbara Aeschlimann-Lanz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Barbara Aeschlimann-Lanz
Numero di pubblicazione: HR02-1005846528, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fritz Lanz AG, in Münchenbuchsee, CHE-102.439.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005454992).
Firma neu:
Fritz Lanz AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Beat, von Rohrbach, in Beatenberg, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Aeschlimann-Lanz, Barbara, von Rüderswil, in Beatenberg, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005454992, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fritz Lanz AG, in Münchenbuchsee, CHE-102.439.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005038007).
Domizil neu:
c/o Brand Notare, Fellenbergstrasse 5, 3053 Münchenbuchsee. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanz, Martin, von Rohrbach, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann-Lanz, Barbara, von Rüderswil, in Beatenberg, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Frauenkappelen].
Numero di pubblicazione: 3236841, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fritz Lanz AG, in Münchenbuchsee, CHE-102.439.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2011, Publ. 6189740).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Beat, von Rohrbach, in Beatenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aeschlimann-Lanz, Barbara, von Rüderswil, in Frauenkappelen, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lanz, Edith, von Rohrbach, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretärin, mit Einzelunterschrift];
Lanz, Martin, von Rohrbach, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].