Daniela Acker
residente a Bäretswil, da Disentis/Mustér Mandati attuali: Effect Marketing AG, Effect Trading AG Persone correlate: Ursula Acker, Eduard Konrad Acker, Ursula Acker e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniela Acker", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniela Acker"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniela Acker", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniela Acker"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniela Acker
Persone con il nome Daniela Acker lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Altro commercio con prodotti diversi
Servizi per consulenza manageriale
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Daniela Acker
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniela Acker
Numero di pubblicazione: HR02-1005674939, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kistler Hotel AG, in Adliswil, CHE-102.053.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2022, Publ. 1005486509).
Statutenänderung:
28.07.2022.
Sitz neu:
Kilchberg (ZH).
Domizil neu:
Stockenstrasse 45, 8802 Kilchberg ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Acker, Daniela, von Zürich und Reichenburg, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acker, Geraldine, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Acker, Enrico, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6996168, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Effect Marketing AG, in Wettswil am Albis, CH-020.3.907.400-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 28.08.1997, S. 6304).
Statutenänderung:
11.12.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Unternehmensberatung und Dienstleistungen in den Bereichen Verkaufsförderung, Marketing, EDV, Buchhaltung und Personal, den Versand von und den Handel mit Waren aller Art sowie damit in Zusammenhang stehende Importe und Exporte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche erwerben sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 07.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klee, Brigitte, von Winterthur, in Cham, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acker, Daniela, von Disentis/Mustér, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Brunner-Acker, Daniela, von Disentis/Mustér und Wald ZH].
Numero di pubblicazione: 6932222, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Effect Trading AG, in Wettswil am Albis, CH-020.3.907.405-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 01.09.1997, S. 6404).
Statutenänderung:
09.11.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Versand von und mit Waren aller Art und die damit in Zusammenhang stehenden Importe und Exporte sowie Tätigkeiten im Bereich Beratungen und Dienstleistungen im Sektor Verkaufsförderung, Marketing, Buchhaltung und EDV. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und solche erwerben sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klee, Brigitte, von Winterthur, in Cham, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acker, Daniela, von Disentis/Mustér, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Brunner-Acker, Daniela, von Disentis/Mustér und Wald ZH].