Kuno Rudolf Achermann
residente a Pully, da Buochs Mandati attuali: Izzaroc Basic GmbH in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kuno Rudolf Achermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kuno Rudolf Achermann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kuno Rudolf Achermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kuno Rudolf Achermann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Kuno Rudolf Achermann
Persone con il nome Kuno Rudolf Achermann lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Kuno Rudolf Achermann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Kuno Rudolf Achermann
Numero di pubblicazione: HR02-1005918088, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swissapp Group AG, bisher in Freienbach, CHE-112.800.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2022, Publ. 1005427208).
Statutenänderung:
07.12.2023.
Firma neu:
SwissImmo Group AG.
Sitz neu:
Egg.
Domizil neu:
Im Neuhaus 2, 8132 Hinteregg.
Zweck neu:
Vermittlung von Immobilien sowie Kaufen, Verkaufen und Verwalten von Immobilien aller Art sowie aller damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften sowie alle Geschäfte tätigen die geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung und die Erreichung des Geschäftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Kuno Rudolf, von Buochs, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brücker, Antonia, von Spiringen, in Hohenrain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005753376, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
OncoBeam AG, bisher in Freienbach, CHE-114.652.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005171217).
Statutenänderung:
15.05.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Neufrankengasse 22, 8004 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Investitionen in Finanzinstrumente aller Art sowie die Erbringung von Beratungs- und Schulungsdienstleistungen für Finanzinvestoren. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Planung, Projektierung und Bearbeitung von Gesundheitsdienstleistungen, Beratung und Betreuung von ein oder mehreren Gesundheitszentren mit innovativen Therapiemethoden, Entwicklung und Vertrieb von Produkten aller Art, Halten von Beteiligungen, Patenten und Erbringen von Finanzdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Kuno Rudolf, von Buochs, in Pully, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Viktorcik, Igor, litauischer Staatsangehöriger, in Vilnius (LT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rosenberger, Hans, von Birmensdorf (ZH), in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005427208, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Swissapp Group AG, in Freienbach, CHE-112.800.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005395211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sipak, Predrag, kroatischer Staatsangehöriger, in Weggis, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Kuno Rudolf, von Buochs, in Pully, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].