Daniel Martin Achermann
residente a Wien, da Oberkirch Mandati attuali: Logismos GmbH Persone correlate: Doris Achermann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Martin Achermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Martin Achermann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Martin Achermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Martin Achermann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Martin Achermann
Persone con il nome Daniel Martin Achermann lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Daniel Martin Achermann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Martin Achermann
Numero di pubblicazione: HR02-1004539921, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Logismos GmbH, in Andelfingen, CHE-109.907.510, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3348709).
Statutenänderung:
04.01.2019.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
c/o Doris Achermann, Loorstrasse 16, 8400 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Josef, von Oberkirch, in Andelfingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Daniel Martin, von Oberkirch, in Wien (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Tokyo (JP)];
Achermann, Doris, von Oberkirch, in Winterthur, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3348709, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Logismos GmbH, in Andelfingen, CHE-109.907.510, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2009, S. 28, Publ. 5204100).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Josef, von Oberkirch, in Andelfingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Achermann, Daniel Martin, von Oberkirch, in Tokyo (JP), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 5187350, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Logismos GmbH, in Andelfingen, CH-020.4.025.775-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2002, S. 20, Publ. 672914).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Softwareprodukten sowie die Beratung Dritter für Softwareprojekte. Zusätzlich kann die Gesellschaft im Rahmen solcher Softwareprojekte weitere Dienstleistungen wie den Verkauf von Software- und Hardwareprodukten, allgemeine Beratungsdienstleistungen etc. erbringen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche direkt oder indirekt geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, Telefax oder E-Mail an deren im Anteilbuch der Gesellschaft eingetragenen Adresse. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Daniel Martin, von Oberkirch, in Tokyo (JP), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Andelfingen und mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00];
Achermann, Josef, von Oberkirch, in Andelfingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00].