Erich Abderhalden
residente a Horgen, da Ebnat-Kappel Mandati attuali: Dogs Lounge GmbH in Liquidation, E. Abderhalden Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erich Abderhalden", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erich Abderhalden"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erich Abderhalden", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erich Abderhalden"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Erich Abderhalden
Persone con il nome Erich Abderhalden lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altra attività edilizia
Altro commercio con prodotti diversi
Altra attività edilizia
Privato con il nome Erich Abderhalden
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Erich Abderhalden
Numero di pubblicazione: HR02-1005892767, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dogs Lounge GmbH, in Thalwil, CHE-115.433.696, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005049933).
Firma neu:
Dogs Lounge GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abderhalden, Erich, von Ebnat-Kappel, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005049933, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dogs Lounge GmbH, in Thalwil, CHE-115.433.696, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, S.0, Publ. 1901877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Sibylle, von Oberdiessbach und Grenchen, in Horgen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abderhalden, Erich, von Ebnat-Kappel, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 1901877, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dogs Lounge GmbH, in Thalwil, CHE-115.433.696, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2010, S. 24, Publ. 5503560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann-Irminger, Ursula, von Lauperswil und Wynigen, in Oberrieden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Sibylle, von Oberdiessbach und Grenchen, in Horgen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Thalwil];
Abderhalden, Erich, von Ebnat-Kappel, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.