Informazioni su Young Enterprise Switzerland (YES)
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Young Enterprise Switzerland (YES)
- Young Enterprise Switzerland (YES) ha sede a Zürich, è attiva e opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- C'é 12 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 22.12.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone ZH con l’IDI CHE-113.801.091.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Atelier Jordan GmbH, Locatee AG.
Dirigenza (12)
i più recenti membri del comitato
Cristina Laura Perret Ducommun,
Lilian Ritz,
René Hans Zahnd,
Dipl. Ing. HTL Rudolf Noser,
Dr. Rudolf Minsch
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Johanna Aebi,
René Hans Zahnd,
Dipl. Ing. HTL Rudolf Noser,
Alexander Neumann,
Elisabeth Maria Lehner
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.09.2007
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.6.001.128-8
IDI/IVA
CHE-113.801.091
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck von YES ist es, junge Menschen in der Schweiz und in Liechtenstein für die Themenbereiche Wirtschaft und Gesellschaft, Unternehmertum, Geld und Konsum, Arbeitswelt und Berufliche Orientierung, Gemeinnütziges Engagement zu sensibilisieren und ihre Kompetenzen zu fördern. Dies soll in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Interessengruppen erreicht werden. Der Verein wird als gemeinnützige Institution betrieben, verfolgt keine kommerziellen Absichten und strebt keinen Gewinn an.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Youth.Economy.Switzerland.
- Young Enterprise Switzerland
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Young Enterprise Switzerland (YES)
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005918123, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Young Enterprise Switzerland (YES), in Zürich, CHE-113.801.091, Verein (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815529).
Statutenänderung:
20.09.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Numero di pubblicazione: HR02-1005815529, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Young Enterprise Switzerland (YES), in Zürich, CHE-113.801.091, Verein (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2022, Publ. 1005614863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duschletta, Noémie, von Bretzwil, in Schlieren, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Johanna, von Grosswangen, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005614863, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Young Enterprise Switzerland (YES), in Zürich, CHE-113.801.091, Verein (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405586).
Statutenänderung:
21.09.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Campi, Stephan, von Suhr, in Suhr, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ginsburg, Samuel, von Zürich, in Boppelsen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Jonas, von Cazis, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lätzsch, Liselotte, genannt Lilo, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Georg, von Winterthur, in Unterengstringen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engeli, Cyrill, von Sulgen, in Suhr, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gassler, Henri, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rohrbach, Samuel, von Erlenbach im Simmental, in Val Terbi, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Torriani, Andreja, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zingg, Samuel, von Busswil bei Melchnau, in Glarus Nord, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perret Ducommun, Cristina Laura, von Neuchâtel, in Neuchâtel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritz, Lilian, von Schänis, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aebi, Johanna, von Grosswangen, in Zürich, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.