Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Viviance AG new education in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.07.1996
Cancellazione dal registro delle imprese
15.11.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
St. Gallen
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.041.084-6
IDI/IVA
CHE-108.452.033
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwicklung und Umsetzung von Bildungsangeboten, sowohl in herkömmlicher Form, als auch auf der Basis moderner Multimedia und Internet-Technologien. Die Gesellschaft kann Betriebsstätten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, veräussern, halten und belasten, Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten sowie Patente und Lizenzen erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ALH Plano AG in Liquidation | Zürich | <2004 | 14.11.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Viviance SA new education
- Viviance Ltd new education
- Viviance AG new education
- Viviance AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Viviance AG new education in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2542904, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Viviance AG new education in Liquidation, in St. Gallen, CH-320.3.041.084-6, Entwicklung und Umsetzung von Bildungsangeboten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2002, S. 11, Publ. 467148). Das Konkursverfahren wurde mit Verfügung des Konkursrichters des Kreisgerichts St. Gallen vom 02.11.2004 als geschlossen erklärt. Die Gesellschaft wird von Amtes wegen gelöscht.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Viviance AG new education, in St. Gallen, Entwicklung und Umsetzung von Bildungsangeboten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2002, S. 10, Publ. 388270).
Firma neu:
Viviance AG new education in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Auflösung der Gesellschaft durch Konkurs gemäss Konkurserkenntnis des Konkursrichters des Bezirksgerichts St. Gallen vom 23.04.2002.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Viviance AG new education, in St. Gallen, Entwicklung und Umsetzung von Bildungsangeboten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2001, S. 7762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ignatz, Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Niederwil SG (Oberbüren), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohorst, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casserlöv, Göran, schwedischer Staatsangehöriger, in Saltsjö Duvnäs (S), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahle, Patrick, schwedischer Staatsangehöriger, in Lidingö (S), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter-Seuling, Ursula, von Zollikon und Kölliken, in Lustmühle (Teufen AR), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Donkor, Charles, von Boswil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Kingston, Paul Jeremiah, britischer Staatsangehöriger, in Warwickshire (GB), mit Kollektivprokura zu zweien;
Widén, Lars Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Alvsjo (S), mit Kollektivprokura zu zweien.