Informazioni su VMT Holding SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu VMT Holding SA
- VMT Holding SA è una Società anonima con sede a Bôle. VMT Holding SA appartiene al settore «Esercizio di una società partecipate» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 06.09.2000.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 03.07.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone NE con l’IDI CHE-105.639.954.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.09.2000
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Milvignes
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.1.009.871-4
IDI/IVA
CHE-105.639.954
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la détention, l'administration et la gestion de participation dans des sociétés en Suisse et à l'étranger, étant précisé que la société ne pourra détenir des participations dans des sociétés immobilières sises en Suisse que si celles-ci ont une affectation exclusivement commerciale. La société a également pour but l'acquisition, la détention, la gestion et l'aliénation d'immeubles servant d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale, au sens de l'art. 2, al. 2 LFAIE.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
reviXpert SA | Milvignes | 22.11.2021 | 02.07.2024 | |
ADM Audit S.A. | La Chaux-de-Fonds | 12.09.2000 | 21.11.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- VENTURA MECANICS S.A.
- VENTURA MECANICS SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: VMT Holding SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006074951, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
VENTURA MECANICS S.A., à Milvignes, CHE-105.639.954 (FOSC du 22.11.2021, p. 0/1005339571).
Nouvelle raison sociale:
VMT Holding SA.
Nouveau but:
la société a pour but la détention, l'administration et la gestion de participation dans des sociétés en Suisse et à l'étranger, étant précisé que la société ne pourra détenir des participations dans des sociétés immobilières sises en Suisse que si celles-ci ont une affectation exclusivement commerciale. La société a également pour but l'acquisition, la détention, la gestion et l'aliénation d'immeubles servant d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale, au sens de l'art. 2, al. 2 LFAIE.
Communications aux actionnaires:
par courrier ou par courriel. Statuts modifiés le 27.06.2024.
Transfert de patrimoine:
selon contrat du 27.06.2024, la société a transféré le secteur d'exploitation de l'atelier mécanique de la société, soit des actifs pour CHF 2'282'455.44 et des passifs envers les tiers pour CHF 963'236.74, à la société VENTURA MECANICS SA (CHE-321.089.680), à Milvignes.
Contre-prestation:
250 actions de CHF 1'000 et une créance de CHF 1'069'218.70. Ventura Cirillo n'est plus membre et président du conseil d'administration;
ses pouvoirs sont radiés.
Administration:
Ventura Fabio, jusqu'ici secrétaire, nommé président, et Ventura Luca, nommé secrétaire, lesquels continuent de signer collectivement à deux. "reviXpert SA" (CHE-291.004.228) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 27.06.2024, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.