Succursale (1)
Informazioni su UMB Communication AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu UMB Communication AG
- UMB Communication AG è attualmente attiva e opera nel settore «Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting». La sede si trova a Urdorf.
- UMB Communication AG è stata costituita nel 13.07.2009.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 13.09.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda UMB Communication AG è iscritta con l’IDI CHE-114.961.082.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 7 altre aziende attive. Queste includono: A2 Healthcare Holding AG, Ärztekasse Genossenschaft, Drive 77 GmbH.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Guido Tranel,
Antonin Olivier Raoul Guez,
Ramon Chollet,
Martin Gartmann,
Andreas Hohl
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.07.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Urdorf
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.033.957-1
IDI/IVA
CHE-114.961.082
Ramo economico
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Fachbetriebes in den Bereichen elektronische Datenverarbeitung (EDV), Evaluation, Installation und Implementierung von kompletten ICT-Lösungen, Projektierung und Ausführung von Haustechnikinstallationen im Elektro-Kommunikationsbereich sowie Erbringung verwandter Dienstleistungen; ferner Handel mit EDV-Hardware und Elektro-Artikeln aller Art. Im Übrigen kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, welche der Wahrung und Förderung der Konzerninteressen dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Konzerngesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG | St. Gallen | 26.10.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | 19.07.2016 | 25.10.2023 | |
NICON TREUHAND AG | Hünenberg | 10.07.2012 | 18.07.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- UMB Communication SA
- swisspro Solutions AG
- swisspro Solutions SA
- Telelan ICT AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: UMB Communication AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006128804, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
UMB Communication AG, in Urdorf, CHE-114.961.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2024, Publ. 1006085326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanfranconi, Reto, von Oberbuchsiten, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006085326, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
UMB Communication AG, in Urdorf, CHE-114.961.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2023, Publ. 1005869384).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Klaus, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Dio, Francois, italienischer Staatsangehöriger, in Assens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysler, Christophe, von Lausanne, in Bettens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plank, Peter, von Lostorf, in Wohlen (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stuber, Adrian, von Seedorf (BE), in Berikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Peter, von Lindau, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züger, Astrid, von Innerthal, in Schübelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Philippe, von Worb, in Hubersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Egloff, Thomas, von Wettingen, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gisler, Alexander, von Spiringen, in Bachenbülach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sauerwald, Karsten, von Uster, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schäfer, Thomas, von Zürich, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zaffino, Simona, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005869384, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
UMB Communication AG, in Urdorf, CHE-114.961.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2023, Publ. 1005839723).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.067.173), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.