Informazioni su Studio Arte AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Studio Arte AG
- Studio Arte AG a Zürich è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno». Studio Arte AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Studio Arte AG è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 16.12.1994.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 20.06.2023.
- Studio Arte AG è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-108.161.481.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 23 altre aziende attive. Queste includono: Cubotoo AG, Dahme Immobilien AG, Donau Immobilien AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.12.1994
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.005.588-0
IDI/IVA
CHE-108.161.481
Ramo economico
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Kunststudios, insbesondere Anfertigung von und Handel mit Einrahmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Swissrevi AG | Kreuzlingen | 01.11.2019 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KGS Treuhand + Consulting AG | Zürich | 18.04.2016 | 31.10.2019 | |
Beratungs-Treuhand-Weissen AG | Zug | 05.12.2008 | 17.04.2016 | |
Beratungstreuhand J.R. Engeler | Steinhausen | <2004 | 04.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Studio Arte Flückiger & Fischbach AG
- Studio Arte Flückiger AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Studio Arte AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005772472, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Studio Arte AG, in Zürich, CHE-108.161.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005206511).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidli, Ken, von Schwarzenberg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005206511, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Studio Arte Flückiger AG, in Zürich, CHE-108.161.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750026).
Statutenänderung:
30.04.2021. 26.05.2021.
Firma neu:
Studio Arte AG.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger-Weber, Beatrix, von Rohrbachgraben und Wettswil am Albis, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Christoph Markus, von Rohrbachgraben, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bickel, Brigitta, von Donneloye, in Horgen, mit Einzelprokura.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.