Informazioni su Stucki's Söhne AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stucki's Söhne AG
- Stucki's Söhne AG con sede a Steffisburg è attiva. Stucki's Söhne AG è attiva nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 17.04.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda Stucki's Söhne AG è iscritta con l’IDI CHE-101.915.813.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Urs Alexander Stucki,
Peter Santschi-Fuhrimann,
Richard Stucki,
Hans Peter Stucki-Kassner
i più recenti aventi diritto di firma
Urs Alexander Stucki,
Peter Santschi-Fuhrimann,
Richard Stucki,
Hans Peter Stucki-Kassner
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1983
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Steffisburg
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.001.991-3
IDI/IVA
CHE-101.915.813
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, Vermietung von und Handel mit Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Kämpf & Stauffer Treuhand AG | Interlaken | 17.04.2024 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidatio Treuhand AG | Steffisburg | 27.04.2021 | 16.04.2024 | |
B&N Treuhand GmbH | Steffisburg | 18.11.2014 | 26.04.2021 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | <2004 | 17.11.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stucki Sons Ltd
- Stucki Fils SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stucki's Söhne AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006010933, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stucki's Söhne AG, in Steffisburg, CHE-101.915.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2022, Publ. 1005484942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidatio Treuhand AG (CHE-438.556.383), in Steffisburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kämpf & Stauffer Treuhand AG (CHE-107.881.070), in Interlaken, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005484942, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stucki's Söhne AG, in Steffisburg, CHE-101.915.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160671).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Kaspar, von Blumenstein, in Aesch (Neftenbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Urs Alexander, von Blumenstein, in Blumenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005160671, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stucki's Söhne AG, in Steffisburg, CHE-101.915.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, Publ. 2887803).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
B&N Treuhand AG (CHE-106.349.890), in Steffisburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santschi-Fuhrimann, Peter, von Sigriswil, in Ortschwaben (Meikirch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stucki, Richard, von Blumenstein, in Steffisburg, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stucki-Kassner, Hans Peter, von Blumenstein, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stucki, Kaspar, von Blumenstein, in Aesch (Neftenbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aesch bei Neftenbach (Neftenbach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fidatio Treuhand AG (CHE-438.556.383), in Steffisburg, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.