Informazioni su Stiftung ZEWO
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung ZEWO
- Stiftung ZEWO è una Fondazione con sede a Zürich. Stiftung ZEWO appartiene al settore «Associazioni e federazioni» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Stiftung ZEWO fondata il 23.08.2001 è composta da 11 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 08.12.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-109.281.337.
- La base dati dell'IPI contiene attualmente 5 marchi o applicazioni dell'Organizzazione Stiftung ZEWO.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Aladdin-Stiftung, collab GmbH, Elonga WildTier Stiftung.
Dirigenza (11)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Ivana Goretta-Lambercy,
Kathrin Schweizer,
lic. iur. Didier Claude Serge Berberat,
Dr. Erich Wigger,
Susanne Rita Giger
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.08.2001
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.000.891-2
IDI/IVA
CHE-109.281.337
Ramo economico
Associazioni e federazioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Stiftung ist die Förderung der Transparenz und Lauterkeit gemeinnütziger, Spenden sammelnder Organisationen gegenüber der Öffentlichkeit zum Schutz der privaten gemeinnützigen Tätigkeit. Die Stiftung ist parteipolitisch und weltanschaulich nicht gebunden. Die Stiftung ist nicht gewinnorientiert.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | 15.02.2013 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Luzern | 24.02.2006 | 14.02.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- ZEWO Foundation
- Fondazione ZEWO
- Fondation ZEWO
- Fundaziun ZEWO
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
21.12.2009 | attivo | 63887/2009 | |
20.02.2009 | attivo | 60330/2008 |
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung ZEWO
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005904634, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung ZEWO, in Zürich, CHE-109.281.337, Stiftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2023, Publ. 1005765841).
Urkundenänderung:
25.10.2023.
Zweck neu:
Zweck der Stiftung ist die Förderung der Transparenz und Lauterkeit gemeinnütziger, Spenden sammelnder Organisationen gegenüber der Öffentlichkeit zum Schutz der privaten gemeinnützigen Tätigkeit. Die Stiftung ist parteipolitisch und weltanschaulich nicht gebunden. Die Stiftung ist nicht gewinnorientiert.
Numero di pubblicazione: HR02-1005765841, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung ZEWO, in Zürich, CHE-109.281.337, Stiftung (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2022, Publ. 1005514878).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raselli, Gian-Reto, von Poschiavo, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goretta-Lambercy, Ivana, von Carouge (GE), in Carouge (GE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005514878, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung ZEWO, in Zürich, CHE-109.281.337, Stiftung (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004915934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüetschi, Albert, von Schafisheim, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Kathrin, von Muttenz, in Muttenz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.