Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Skandia Finanz AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.12.2000
Cancellazione dal registro delle imprese
08.08.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.024.027-2
IDI/IVA
CHE-101.331.003
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Finanzdienstleistungen aller Art. Sie kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmungen ähnlicher Art im In- und Ausland zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben und zu veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | <2004 | 07.08.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Skandia Finance Ltd in liq
- Skandia Finance SA en liq
- Skandia Bank Switzerland AG
- Skandia Finanz AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Skandia Finanz AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2965410, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Skandia Finanz AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.024.027-2, Finanzdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2004, S. 21, Publ. 2100002). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht .
Numero di pubblicazione: 2100002, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 13 vom 21.01.2004, S. 18, publizierten TB-Eintrags Nr. 1664 vom 15.01.2004. Skandia Finanz AG in Liquidation, in Zürich, Finanzdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2004, S. 18, Publ. 2081834).
Uebersetzungen der Firma neu:
(Skandia Finance Ltd in liquidation) (Skandia Finance SA en liquidation).
Numero di pubblicazione: 2081834, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Skandia Finanz AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 19.12.2003, S. 28, Publ. 2039244).
Firma neu:
Skandia Finanz AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Skandia Finanz Ltd in liquidation) (Skandia Finanz SA en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.01.2004 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göransson, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lundsten, Göran B., schwedischer Staatsangehöriger, in Täby (S), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechsteiner, Leo, von Appenzell, in Reinach AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gschwend, Bruno, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simola, Alessandro, von Vilters-Wangs, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Skarin, Ulf, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Michael, schwedischer Staatsangehöriger, in Saltsjöbaden (SE), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Tönz, Leonhard, von Vals, in Niederweningen, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Bigler-Heiniger, Renate, von Basel, Eriswil und Worb, in Walchwil, Mitglied und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].