Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Revor Buchhaltungs AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.06.1985
Cancellazione dal registro delle imprese
15.09.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sarnen
Ufficio del registro di commercio
OW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-140.3.000.441-8
IDI/IVA
CHE-103.643.258
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen auf dem Gebiet Buchhaltungen, Betriebsabrechnungen, Rechnungswesen und Treuhandwesen. Im übrigen kann die Gesellschaft sämtliche Geschäfte tätigen, die den Gesellschaftszweckes irgendwie fördern oder erleichtern. Sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Immobilien erwerben oder veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Inter Audit AG | Basel | 12.12.2007 | 17.11.2009 | |
Gewerbe-Treuhand AG | Luzern | <2004 | 11.12.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Revor Buchhaltungs AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Revor Buchhaltungs AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1713683, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Revor Buchhaltungs AG in Liquidation, in Sarnen, CHE-103.643.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2013, Publ. 7165822). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 7165822, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Revor Buchhaltungs AG, in Sarnen, CH-140.3.000.441-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 09.06.2011, S. 0, Publ. 6198212).
Firma neu:
Revor Buchhaltungs AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 11.04.2013 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o BDO AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Bruno, von Rain, in Neuenkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matti, Andreas, von Saanen, in Kehrsiten (Stansstad), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kläy, Dr. Hanspeter, von Rüegsau, in Liebefeld (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ghilardelli, Franco, von Härkingen, in Oberdorf SO, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-100.9.010.550-2), in Luzern, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.
Numero di pubblicazione: 6198212, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Revor Buchhaltungs AG, in Sarnen, CH-140.3.000.441-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2009, S. 12, Publ. 5348994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Otto, von Fulenbach, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riebli, Ruedi, von Giswil, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waser, Christian, von Engelberg, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kläy, Dr. Hanspeter, von Rüegsau, in Liebefeld (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ghilardelli, Franco, von Härkingen, in Oberdorf SO, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.