Informazioni su PROVINS SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu PROVINS SA
- PROVINS SA opera nel settore «Fabbricazione di bevande (con alcool)» ed è attualmente attiva. La sede è a Sion.
- PROVINS SA è stata costituita nel 18.08.1930.
- Il 08.03.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VS con l’IDI CHE-106.624.352.
- Attualmente l'azienda PROVINS SA ha registrato 88 marchi o applicazioni per marchi all'IPI.
- Allo stesso indirizzo come PROVINS SA sono iscritte 7 altre aziende attive. Queste includono: Cave de l'Atelier Sàrl, Cave de producteurs de vins du Valais Sàrl, Cave St-Léonard SA Sierre.
Dirigenza (11)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Geneviève Anne-Marie Gassmann-Andrey,
Christian Reto Consoni,
Pierre Dorsaz,
Andreas Bär,
Jean Blaise Raymond Gollut
i più recenti aventi diritto di firma
François Paul Messer,
Raphaël Marquis,
Evelyn Boedts-Freitag,
Nick Lionnel Crettenand,
Geneviève Anne-Marie Gassmann-Andrey
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.08.1930
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sion
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.5.001.240-0
IDI/IVA
CHE-106.624.352
Ramo economico
Fabbricazione di bevande (con alcool)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La production et le commerce de produits alimentaires, notamment viticoles et vinicoles, l'achat, la vinification, le conditionnement, le stockage et la vente, ainsi que l'amélioration de la viticulture et de l¿œnologie (cf. statuts pour but complet)
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Sion | 23.06.2021 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | 13.02.2015 | 22.06.2021 | |
Ernst & Young SA | Lausanne | 04.08.2006 | 12.02.2015 | |
ECSA Fiduciaire SA | Sion | <2004 | 03.08.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- PROVINS AG
- PROVINS Ltd.
- PROVINS société coopérative
- PROVINS
- 'Provins' Fédération des Caves de producteurs de vins du Valais F.C.P.V.V.
- Provins Fédération des caves de producteurs de vins du Valais F.C.P.V.V.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
GRAND METRAL | - | domanda pendente | 08863/2023 |
MAITRE DE CHAIS | - | domanda pendente | 08867/2023 |
Ultimi comunicati FUSC: PROVINS SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005981628, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
PROVINS SA, à Sion, CHE-106.624.352, société anonyme (No. FOSC 100 du 25.05.2023, Publ. 1005754187).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vonlanthen, Kevin, de Tafers, à Siviriez, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Messer, François Paul, de Fraubrunnen, à Blonay - Saint-Légier, directeur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005754187, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
PROVINS SA, à Sion, CHE-106.624.352, société anonyme (No. FOSC 219 du 10.11.2021, Publ. 1005331209).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bender, Florence, de Fully, à Martigny, directrice, avec signature collective à deux;
Dupertuis-dit-Neveu, Grégoire, de Ormont-Dessous, à Savièse, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Marquis, Raphaël, de Liddes, à Vernayaz, directeur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005331209, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
PROVINS SA, à Sion, CHE-106.624.352, société anonyme (No. FOSC 119 du 23.06.2021, Publ. 1005226465).
Inscription ou modification de personne(s):
Boedts-Freitag, Evelyn, de Stein (AG), à Gals, directrice, avec signature collective à deux;
Crettenand, Nick Lionnel, de Riddes, à Sion, directeur, avec signature collective à deux;
Vonlanthen, Kevin, de Tafers, à Siviriez, directeur, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.