Informazioni su pinta Elements SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu pinta Elements SA
- pinta Elements SA con sede a Courgenay è attiva. pinta Elements SA è attiva nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- pinta Elements SA ha 4 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 02.07.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda pinta Elements SA è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-106.195.109.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Julius Wilhelm Illbruck,
Felix Wilhelm Illbruck,
John Gigon,
Michael Willi Illbruck
i più recenti aventi diritto di firma
Julius Wilhelm Illbruck,
Felix Wilhelm Illbruck,
John Gigon,
Michael Willi Illbruck
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.10.1987
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Courgenay
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.917.087-1
IDI/IVA
CHE-106.195.109
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Acquisition, détention, administration, gestion et vente de participations mobilières, sous n'importe quelle forme, à des sociétés financières ainsi qu'à des sociétés ou entreprises commerciales, industrielles et immobilières en Suisse ou à l'étranger. De manière générale, la société pourra traiter toutes les opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son but principal ou qui seraient propres à développer son activité et acquérir ou vendre des immeubles. Elle peut notamment octroyer des prêts et obtenir des crédits.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Delémont | 24.12.2020 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Porrentruy | 28.11.2013 | 23.12.2020 | |
BDO SA | Porrentruy | 13.10.2005 | 27.11.2013 | |
BDO Visura | Weinfelden | <2004 | 12.10.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- pinta industry SA
- pinta production S.A.
- pinta elements SA
- Illbruck Elements SA
- Illbruck AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: pinta Elements SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006073664, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
pinta industry SA, à Courgenay, CHE-106.195.109, société anonyme (No. FOSC 251 du 24.12.2020, Publ. 1005058646).
Modification des statuts:
27.06.2024.
Transfert de patrimoine:
selon contrat du 27.06.2024, la société a transféré des actifs pour CHF 5'728'078.58 et des passifs envers les tiers pour CHF 5'489'980.18 à la société "pinta industry SA", à Courgenay (CHE-180.498.015).
Contre-prestation:
aucune.
Nouvelle raison sociale:
pinta Elements SA.
Nouveau but:
Acquisition, détention, administration, gestion et vente de participations mobilières, sous n'importe quelle forme, à des sociétés financières ainsi qu'à des sociétés ou entreprises commerciales, industrielles et immobilières en Suisse ou à l'étranger. De manière générale, la société pourra traiter toutes les opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son but principal ou qui seraient propres à développer son activité et acquérir ou vendre des immeubles. Elle peut notamment octroyer des prêts et obtenir des crédits.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Desombre, Charles Maxime, ressortissant français, à Strasbourg (FR), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Delhautal, André Marcel Louis, ressortissant français, à Méziré (FR), directeur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Illbruck, Michael Willi, ressortissant allemand, à Herrliberg, président du conseil d'administration, administrateur-délégué, avec signature individuelle [précédemment: Illbruck, Michael, à Leverkusen (DE), président du conseil d'administration, administrateur-délégué, avec signature individuelle];
FORVIS MAZARS SA (CHE-209.061.262), à Delémont, organe de révision [précédemment: MAZARS SA (CHE-209.061.262)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.