Informazioni su Pensionskasse Mitarbeitende P-Schweiz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Pensionskasse Mitarbeitende P-Schweiz
- Pensionskasse Mitarbeitende P-Schweiz con sede a Zürich è attiva. Pensionskasse Mitarbeitende P-Schweiz è attiva nel ramo «Esercizio di una casse pensioni».
- L’Organizzazione è stata costituita nel 19.11.1998 e ha 12 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 30.10.2023.
- Pensionskasse Mitarbeitende P-Schweiz è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-109.744.171.
- Oltre all’Organizzazione Pensionskasse Mitarbeitende P-Schweiz sono iscritte 12 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Coopers & Lybrand, Revisa, Revisuisse AG, PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (Amsterdam), Zweigniederlassung Zürich, PricewaterhouseCoopers AG.
Dirigenza (12)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Annabelle Christina Eva Bürkle,
Marco Tiefenthal,
Sebastian Sergio Luigi Di Paola,
Katalin Jakobsen,
Gema Trachsler-Olivar Pascual
i più recenti aventi diritto di firma
Annabelle Christina Eva Bürkle,
Marco Tiefenthal,
Sebastian Sergio Luigi Di Paola,
Katalin Jakobsen,
Annette Priska Hofer-Egli
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.11.1998
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.000.612-5
IDI/IVA
CHE-109.744.171
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität; kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Luzern | 16.07.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG | St. Gallen | 06.07.2006 | 15.07.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Pensionskasse der PricewaterhouseCoopers
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pensionskasse Mitarbeitende P-Schweiz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005871453, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pensionskasse Mitarbeitende P-Schweiz, in Zürich, CHE-109.744.171, Stiftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2022, Publ. 1005608462).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allegrezza, Alexandre, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürkle, Annabelle, von Ruswil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005608462, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pensionskasse Mitarbeitende P-Schweiz, in Zürich, CHE-109.744.171, Stiftung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2022, Publ. 1005539819).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Johann, von Sumiswald, in Langnau im Emmental, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tiefenthal, Marco, von Albula/Alvra, in Muttenz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005539819, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pensionskasse Mitarbeitende P-Schweiz, in Zürich, CHE-109.744.171, Stiftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Räbsamen, Stefan, von Mosnang, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
di Paola, Sebastian Sergio Luigi, britischer Staatsangehöriger, in Hermance (GB), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.