Informazioni su Zentrale Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Zentrale Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz
- Zentrale Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz da Zürich opera nel ramo «Associazioni e federazioni» ed è attiva.
- C'é 9 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 04.09.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’Organizzazione Zentrale Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz è iscritta con l’IDI CHE-477.559.250.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Zentrale Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz: FREI connect AG, Paritätische Kommission der zahntechnischen Laboratorien der Schweiz, Paritätische Kommission für das schweizerische Coiffeurgewerbe.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del comitato
Karin Daniela Funk Blaser,
Heiko Jacob,
Mario Rothenbühler,
Ulrike Cornelia Bickert,
Stefanie Dina von Cranach
i più recenti aventi diritto di firma
Karin Daniela Funk Blaser,
Heiko Jacob,
Mario Rothenbühler,
Ulrike Cornelia Bickert,
Stefanie Dina von Cranach
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.06.2015
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.6.001.994-5
IDI/IVA
CHE-477.559.250
Ramo economico
Associazioni e federazioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Zweck des Vereins: die Zusammenarbeit der GAV-Vertragsparteien (unter GAV versteht sich hier der Gesamtarbeitsvertrag für die Reinigungsbranche in der Deutschschweiz); der Vollzug des GAV; die berufliche Aus- und Weiterbildung; die Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes; die Anwendung und Durchsetzung des GAV.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | 09.07.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz
- Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschweiz
- Paritätische Kommission für die Reinigungsbranche für die Deutschschweiz
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Zentrale Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006121223, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zentrale Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz, in Zürich, CHE-477.559.250, Verein (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2022, Publ. 1005592738).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutzer, Erich, von Küssnacht (SZ), in Vechigen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dhakyel, Migmar Dolma, von Wädenswil, in Olten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trevisan, Andrea Marco, von Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Funk Blaser, Karin Daniela, von Kirchleerau, in Würenlos, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jacob, Heiko, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bickert, Ulrike Cornelia, deutsche Staatsangehörige, in Widnau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothenbühler, Mario, von Lützelflüh, in Kirchlindach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005592738, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz, in Zürich, CHE-477.559.250, Verein (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2022, Publ. 1005564758).
Statutenänderung:
08.06.2022.
Name neu:
Zentrale Paritätische Kommission der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Peter, von Kappel SO, in Kappel SO, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Cranach, Stefanie Dina, von Bern, in Bern, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stutzer, Erich, von Küssnacht (SZ), in Vechigen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Funk Blaser, Karin Daniela, von Kirchleerau, in Lupfig, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Björn Tobias Kim, von Kappel (SO), in Wangen bei Olten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2243313, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Paritätische Kommission für die Reinigungsbranche für die Deutschschweiz, in Zürich, CHE-477.559.250, Konradstrasse 9, 8005 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
26.02.2015.
Zweck:
Der Zweck des Vereins: die Zusammenarbeit der GAV-Vertragsparteien (unter GAV versteht sich hier der Gesamtarbeitsvertrag für die Reinigungsbranche in der Deutschschweiz);
der Vollzug des GAV;
die berufliche Aus- und Weiterbildung;
die Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes;
die Anwendung und Durchsetzung des GAV.
Mittel:
Einnahmen aus dem Vollzug und der Weiterbildung gemäss GAV (insbesondere Vollzugskostenbeiträge, Konventionalstrafen, Kursgelder), Beiträge der öffentlichen Hand, Zuwendungen Dritter sowie Kapitalerträge.
Eingetragene Personen:
Brechbühl Eugster, Jürg, von Trubschachen, in Wallisellen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiavi Schäppi, Rita, von Zollikon, in Basel, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Stefan, von Niedergösgen, in Oberentfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutzer, Erich, von Küssnacht SZ, in Vechigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Darwich, Irene, von Niederwil AG und Mägenwil, in Niederwil AG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Safarik, Nicola, von Muolen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärer Rennenkampff, Corinne, von Sirnach, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sonderegger, Peter, von Kappel SO, in Kappel SO, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.