Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Succursale (2)
Informazioni su Papyrus Trade AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.09.1964
Cancellazione dal registro delle imprese
17.09.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Regensdorf
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.903.513-6
IDI/IVA
CHE-105.753.998
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Papier und verwandten Erzeugnissen, den Handel mit Hard- und Software und elektronischen Geräten und Komponenten, das Anbieten von Systemlösungen sowie das Erbringen aller damit zusammenhängender Dienstleistungen in der Schweiz. Insbesondere kann die Gesellschaft die Fabrikation und die Transformation solcher Erzeugnisse aufnehmen und Papierkunden und Dritten Logistik und Lagerdienstleistungen anbieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 21.07.2017 | 16.09.2019 | |
Deloitte AG | Zürich | 04.08.2016 | 20.07.2017 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 03.08.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Papyrus Trade AG
- INAPA Schweiz AG
- INAPA Svizzera SA
- INAPA Switzerland Ltd
- INAPA Suisse SA
- Biber Papier AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Papyrus Trade AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004717463, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Papyrus Trade AG in Liquidation, in Regensdorf, CHE-105.753.998, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2019, Publ. 1004643578). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004643578, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Papyrus Trade AG in Liquidation, in Regensdorf, CHE-105.753.998, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2017, Publ. 3813759).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andersson, Anna Gunilla Marie, schwedische Staatsangehörige, in Lindome (SE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sander, Christoph Paul, britischer Staatsangehöriger, in Tadworth (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Peter, von Schöfflisdorf, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Echandens (CHE-227.739.889)].
Numero di pubblicazione: 3813759, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Papyrus Trade AG, in Regensdorf, CHE-105.753.998, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2017, Publ. 3724821).
Firma neu:
Papyrus Trade AG in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil aufgehoben.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.10.2017 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Papyrus Schweiz AG , Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauer, Lorenz Manuel, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bianco, Maria, italienischer Staatsangehöriger, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stadelmann, Paul Othmar, von Escholzmatt, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Peter, von Schöfflisdorf, in Unterägeri, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schläpfer, Michael, von Rehetobel, in Zürich, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].