Informazioni su MIKA Investment AG in Liquidation
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MIKA Investment AG in Liquidation
- MIKA Investment AG in Liquidation ha sede a Zürich ed è in liquidazione. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 15.10.2014.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 12.08.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda MIKA Investment AG in Liquidation è iscritta con l’IDI CHE-189.570.972.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Blue Sky Business AG, Boraz Holding AG, Davira AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Liquidatore
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.10.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.041.173-4
IDI/IVA
CHE-189.570.972
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Vermögensanlagen aller Art und von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen sowie die eigene Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für nahestehende Gesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- MIKA Investment Ltd. in liquidation
- MIKA Investment Ltd.
- MIKA Investment AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MIKA Investment AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: LS01-0000048979, Ufficio del registro di commercio Zugo
Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Aktiengesellschaft Publikationsdatum: SHAB 12.08.2024 Öffentlich einsehbar bis: 12.08.2029 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Kaiser Odermatt & Partner AG, Baarerstrasse 12, 6300 Zug Liquidationsschuldenruf MIKA Investment AG in Liquidation Organisation in Auflösung: MIKA Investment AG in Liquidation CHE-189.570.972 Wengistrasse 1
Kontaktstelle: MIKA Investment AG in Liq. Wengistrasse 1
Numero di pubblicazione: HR02-1006096619, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MIKA Investment AG, in Zürich, CHE-189.570.972, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2022, Publ. 1005484788).
Firma neu:
MIKA Investment AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(MIKA Investment Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.07.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wakebayashi, Mikako, japanische Staatsangehörige, in Tokyo (JP), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escher, Adrian, von Zürich, in Ingenbohl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mitani, Takaya, japanischer Staatsangehöriger, in Kuala Lumpur (MY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stefanoni, Jasmine, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beyerlein, Claudia, von Uzwil, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boss, Sandra, von Sigriswil, in Hunzenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenker, Angela, von Bleienbach, in Erlinsbach (SO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Andrea, von Hausen (AG), in Dottikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Roland A., von Lützelflüh, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.