Informazioni su merz gips AG Moosseedorf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu merz gips AG Moosseedorf
- merz gips AG Moosseedorf con sede a Moosseedorf è una Società anonima nel ramo «Construzione del soprassuolo». merz gips AG Moosseedorf è attiva.
- La dirigenza dell’azienda merz gips AG Moosseedorf fondata il 02.02.2011 è composta da 5 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 11.09.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-499.409.802.
- Allo stesso indirizzo come merz gips AG Moosseedorf sono iscritte 5 altre aziende attive. Queste includono: Kadriu Holding AG, Kadriu Immo AG, merz farben AG Moosseedorf.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Lorenz Würsten,
Andreas Gross,
Herbert Zaugg,
Lavdrim Kadriu
i più recenti aventi diritto di firma
Lorenz Würsten,
Andreas Gross,
Herbert Zaugg,
Lavdrim Kadriu,
Reto Schär
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.02.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Moosseedorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.049.854-3
IDI/IVA
CHE-499.409.802
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bauarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Immobiliengesellschaften und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Aktionären, Konzerngesellschaften und Dritten Darlehen gewähren oder für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten bestellen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
von Graffenried AG Treuhand | Bern | 17.05.2022 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Messer | Worb | 08.02.2011 | 16.05.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Merz Gips AG
- Merz Baulösungen AG für Isolations- und Gipserarbeiten
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: merz gips AG Moosseedorf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006126787, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Merz Gips AG, in Moosseedorf, CHE-499.409.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2024, Publ. 1006025310).
Statutenänderung:
26.08.2024.
Firma neu:
merz gips AG Moosseedorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würsten, Bernhard, von Lauenen, in Boll (Vechigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsten, Lorenz, von Lauenen, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005096682, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Merz Gips AG, in Moosseedorf, CHE-499.409.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636508).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsten, Bernhard, von Lauenen, in Boll (Vechigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Worb];
Würsten, Lorenz, von Lauenen, in Bern, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004636508, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Merz Gips AG, in Stettlen, CHE-499.409.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2019, Publ. 1004556124).
Statutenänderung:
16.05.2019.
Sitz neu:
Moosseedorf.
Domizil neu:
Unterweg 29, 3302 Moosseedorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bauarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Immobiliengesellschaften und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Aktionären, Konzerngesellschaften und Dritten Darlehen gewähren oder für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten bestellen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kadriu, Lavdrim, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Würsten, Bernhard, von Lauenen, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schär, Reto, von Gondiswil, in Inkwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würsten, Lorenz, von Lauenen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.