Informazioni su Kilcher Transporte AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kilcher Transporte AG
- Kilcher Transporte AG ha sede a Utzenstorf ed è attiva. Essa opera nel ramo «Trasporto di persone e merci su strada».
- La dirigenza dell’azienda Kilcher Transporte AG fondata il 30.08.1990 è composta da 6 persone.
- Il 12.09.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-107.194.549.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Jonas Friedrich Lauter,
Lyla Khan,
Reto Silvio Sopranetti,
Roger Peter Reinhard
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Rau,
Jonas Friedrich Lauter,
Daniel Schrepfer,
Lyla Khan,
Reto Silvio Sopranetti
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.08.1990
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Utzenstorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.006.656-6
IDI/IVA
CHE-107.194.549
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Transport- und Entsorgungsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs-, und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | 01.07.2022 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Solothurn | 17.02.2021 | 30.06.2022 | |
Walter Brönnimann Treuhand AG | Burgdorf | 01.11.2012 | 16.02.2021 | |
Treuhandbüro Walter Brönnimann | Burgdorf | <2004 | 31.10.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kilcher Transporte AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005835913, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kilcher Transporte AG, in Utzenstorf, CHE-107.194.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2023, Publ. 1005723682).
Statutenänderung:
31.08.2023.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Transport- und Entsorgungsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs-, und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax oder Publikation im SHAB.
Numero di pubblicazione: HR02-1005723682, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kilcher Transporte AG, in Utzenstorf, CHE-107.194.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2023, Publ. 1005712910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roder, Patrick, von Wengi, in Detligen (Radelfingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rau, Daniel, von Aadorf, in Grafenried (Fraubrunnen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005712910, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kilcher Transporte AG, in Utzenstorf, CHE-107.194.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2023, Publ. 1005644222).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frefel, Jürg Ernst, von Schönholzerswilen, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauter, Jonas, von Muri bei Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.