Indirizzo
c/o Genier Dominique
Avenue du Clos-d'Aubonne 15
1814 La Tour-de-Peilz
Informazioni su Interlogement S.A. en liquidation
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Interlogement S.A. en liquidation
- Interlogement S.A. en liquidation ha sede a La Tour-de-Peilz ed è in liquidazione. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- L’azienda è stata costituita nel 06.03.1969 e ha una persona nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 07.06.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda Interlogement S.A. en liquidation è iscritta con l’IDI CHE-107.044.163.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.03.1969
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.067.519-8
IDI/IVA
CHE-107.044.163
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bureau de centralisation d'adresses de logements, chambres et locaux en tous genres, meublés ou non meublés, à louer; gérance d'immeubles, d'appartements et locaux commerciaux.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Sef société fiduciaire SA études juridiques, fiscales et financières en liquidation | Lausanne | 16.08.1994 | 14.08.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Interlogement S.A.
- Interlogement SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Interlogement S.A. en liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006051474, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Interlogement S.A., à Lausanne, CHE-107.044.163 (FOSC du 20.02.2024, p. 0/1005966282). Par décision du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 30.05.2024, la société a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à partir du 30.05.2024, à 12h00.
La raison de commerce devient:
Interlogement S.A. en liquidation.
Numero di pubblicazione: HR02-1005966282, Ufficio del registro di commercio Vaud
Interlogement S.A. en liquidation, à Lausanne, CHE-107.044.163 (FOSC du 24.01.2024, p. 0/1005943172). Par décision du 13.02.2024, le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a annulé le jugement de dissolution rendu le 05.12.2023 à l'encontre de la société.
La raison de commerce redevient:
Interlogement S.A..
Numero di pubblicazione: HR02-1005943172, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Interlogement S.A., à Lausanne, CHE-107.044.163 (FOSC du 15.08.2022, p. 0/1005541302). Par décision du juge du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 05.12.2023, la société a été dissoute conformément à l'art. 731b CO;
sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite.
La raison de commerce devient:
Interlogement S.A. en liquidation.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.