Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su iFAS ERP AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.02.1989
Cancellazione dal registro delle imprese
18.03.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Volketswil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.000.314-7
IDI/IVA
CHE-106.418.999
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung und den Vertrieb von Software und deren Schulung, die Vergabe und Nutzung von Lizenzen sowie den Handel mit Hardware. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann ferner Grundstücke mieten, vermieten, erwerben, belehnen und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PEKU Revision AG | Niederglatt | 26.03.2020 | 17.03.2022 | |
SMART Audit AG | Wallisellen | 27.08.2008 | 25.03.2020 | |
Hasli Treuhand AG | Wallisellen | <2004 | 26.08.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Info Nova AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: iFAS ERP AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005430029, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
iFAS ERP AG, in Volketswil, CHE-106.418.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356114).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Info Holding AG (neu:
iFAS ERP AG), in Volketswil (CHE-112.864.752), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005356114, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Info Nova AG, in Volketswil, CHE-106.418.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2020, Publ. 1004860171).
Statutenänderung:
06.12.2021.
Firma neu:
iFAS ERP AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung und den Vertrieb von Software und deren Schulung, die Vergabe und Nutzung von Lizenzen sowie den Handel mit Hardware. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann ferner Grundstücke mieten, vermieten, erwerben, belehnen und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder mit elektronischen Mitteln an die im Aktienbuch verzeichnete Adresse der Aktionäre.