Informazioni su Florès Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Florès Sàrl
- Florès Sàrl ha sede a Alle ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- L’azienda è stata costituita nel 23.12.1997 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 22.06.2017. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio JU è il seguente: CHE-106.639.916.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.12.1997
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Alle
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-670.4.001.392-9
IDI/IVA
CHE-106.639.916
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'une entreprise dans le secteur de la restauration, en particulier de la restauration à service rapide (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Florès Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3597259, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Florès Sàrl, à Alle, CHE-106.639.916, société à responsabilité limitée (No. FOSC 113 du 16.06.2015, Publ. 2209285).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hêche, Loïc Philippe, de Cornol, à Alle, directeur, avec signature individuelle, .
Numero di pubblicazione: 2209285, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Florès Sàrl, à Courchapoix, CHE-106.639.916, société à responsabilité limitée (No. FOSC 136 du 16.07.2010, p. 12, Publ. 5730028).
Modification des statuts:
08.06.2015.
Nouveau siège:
Alle.
Nouvelle adresse:
Rue de l'Eglise 37, 2942 Alle.
Nouveau but:
Exploitation d'une entreprise dans le secteur de la restauration, en particulier de la restauration à service rapide (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par écrit ou par courriel.
Inscription ou modification de personne(s):
Dominé-Lachat, Bernadette Gabrielle, de Courchapoix, à Courchapoix, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 2'000.00 [précédemment: Dominé-Lachat, Bernadette];
Dominé, Martin Luc Jules, de Courchapoix, à Courchapoix, associé, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 48'000.00 [précédemment: Dominé, Luc, associé et président des gérants avec signature individuelle];
Hêche, Loïc Philippe, de Cornol, à Alle, directeur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 5730028, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Florès Sàrl, à Courchapoix, CH-670.4.001.392-9, Société à responsabilité limitée (FOSC no 85 du 03.05.2007, p. 8, publ. 3913326).
Nouvelle adresse:
Route de Montsevelier 8, 2825 Courchapoix. Selon déclaration des gérants du 24.06.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Inscription ou modification de personne:
Dominé, Luc, de Courchapoix, à Courchapoix, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 48'000.-- [précédemment: associé et gérant].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.