Informazioni su Ecocert Swiss AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ecocert Swiss AG
- Ecocert Swiss AG con sede a Kreuzlingen è una Società anonima nel ramo «Servizi per consulenza manageriale». Ecocert Swiss AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Ecocert Swiss AG è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 21.06.2013.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 14.08.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio TG con l’IDI CHE-281.319.021.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Ecocert Swiss AG: Boston Server & Storage Solutions GmbH, Feldkirchen, Zweigniederlassung Kreuzlingen, IMOgroup AG, IRON GYM Sportswear Engeli.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Ioannis Athanasopoulos,
Philippe Marie Christohe Désiré Thomazo
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.06.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Kreuzlingen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.027.373-1
IDI/IVA
CHE-281.319.021
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Kontroll- und Zertifizierungsdienstleistungen für organische, umweltfreundliche und sozialverträgliche Produkte, die nach nationalen oder internationalen staatlicher oder privater Vorschriften hergestellt, verarbeitet oder vertrieben werden. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Durchführung von Schulungen zur Konformitäts- und Qualitätsbewertung sowie die Erstellung und die Verwaltung von Referenznormen und -systemen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Weinfelden | 11.11.2015 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Vernier | 14.05.2014 | 10.11.2015 | |
E. Luchsinger Revision & Treuhand AG | Glarus Süd | 26.06.2013 | 13.05.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Ecocert IMOswiss AG
- IMOswiss AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ecocert Swiss AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006106538, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Ecocert Swiss AG, in Kreuzlingen, CHE-281.319.021, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005455380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsler, Dr. Herbert, von Wetzikon ZH, in Küsnacht ZH, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Athanasopoulos, Dr. Ioannis, von Zollikon, in Küsnacht ZH, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005455380, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Ecocert IMOswiss AG, in Kreuzlingen, CHE-281.319.021, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4321977).
Statutenänderung:
28.03.2022.
Firma neu:
Ecocert Swiss AG.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.