Indirizzo
Badenerstrasse 116/118
8952 Schlieren
Informazioni su NOVENTI Systems AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu NOVENTI Systems AG
- NOVENTI Systems AG ha sede a Schlieren ed è attiva. Essa opera nel ramo «Fornitura di servizi informatici».
- La dirigenza dell’azienda NOVENTI Systems AG è composta da 3 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 25.06.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone ZH con l’IDI CHE-107.409.661.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.06.1992
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Schlieren
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.003.658-1
IDI/IVA
CHE-107.409.661
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und der Vertrieb von EDV-Systemlösungen für den Einzelhandel, insbesondere im Apothekenbereich. Er umfasst im einzelnen die Herstellung und den Vertrieb von Software, den Vertrieb von Hardware und Zubehör sowie die Beratung im Bereich der Informationsverarbeitung und des Software-Engineering. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RSM Audit Switzerland AG, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | 14.12.2023 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
a&o kreston audit ag | Zürich | <2004 | 13.12.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- CSE Computer für Pharmazie und Medizin AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: NOVENTI Systems AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006065861, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NOVENTI Systems AG, in Schlieren, CHE-107.409.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2023, Publ. 1005909422).
Statutenänderung:
11.06.2024.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre. In allen übrigen Fällen durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Becker, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Neuenhagen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabler, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005909422, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NOVENTI Systems AG, in Schlieren, CHE-107.409.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2022, Publ. 1005599908).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RSM Audit Switzerland AG, Zweigniederlassung Zürich (CHE-142.611.693), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005599908, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CSE Computer für Pharmazie und Medizin AG, in Schlieren, CHE-107.409.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2021, Publ. 1005141781).
Statutenänderung:
31.10.2022.
Firma neu:
NOVENTI Systems AG.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.