Renseignements sur Josef Zumsteg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Josef Zumsteg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Argovie, (400)
Milchgenossenschaft Leibstadt, in Leibstadt, Bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Verkehrsmilch, Genossenschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2001, S. 2685).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Leibstadt in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.03.2001 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumsteg, Josef, von Oberhofen AG, in Leibstadt, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: von Oberhofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuhn, Bernhard, von Dottikon, in Leibstadt, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kramer, Stefan, von Full-Reuenthal, in Leibstadt, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sutter, Beat, von Böttstein, in Leibstadt, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Argovie, (400)
Milchgenossenschaft Leibstadt, in L e i b s t a d t , Bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Verkehrsmilch, Genossenschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.1994, S. 4801).
Domizil neu:
c/o Josef Zumsteg, Oberdorf 144, 5325 Leibstadt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögeli, Karl, von Schwaderloch, in Leibstadt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne, Hanspeter, von Leibstadt, in Leibstadt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumsteg, Josef, von Oberhofen, in Leibstadt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier];
Gärtner, Urs, von Leibstadt, in Leibstadt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erne- Kramer, Hanspeter, von Leibstadt, in Leibstadt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kuhn, Bernhard, von Dottikon, in Leibstadt, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kramer, Stefan, von Full- Reuenthal, in Leibstadt, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Argovie, (400)
Fleckviehzuchtgenossenschaft Leuggern, in Leuggern, Genossenschaft (SHAB Nr.245 vom 19.10.1979 S.3316).
Domizil neu:
c/o Theo Greutmann, Hagenfirst, 5317 Hettenschwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Josef, von Mägenwil, in Leuggern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marolf, Fritz, von Walperswil, in Mülligen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne, Leo, von Leuggern, in Leuggern, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögeli-Sibold, Walter, von Leuggern, in Leuggern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greutmann, Theophil, von Beggingen, in Leuggern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumsteg, Josef, von Oberhofen, in Leibstadt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Decasper, Antoinette, von Paspels, in Klingnau, Mitglied, Aktuarin und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.