Renseignements sur Bernhard Zürcher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bernhard Zürcher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4263305, Registre du commerce Berne, (36)
Lordson AG, in Bern, CHE-103.022.062, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2004, Publ. 2116904).
Statutenänderung:
14.02.2018.
Firma neu:
Lordson AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Marianne Zürcher, Lorystrasse 6, 3008 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb elektrischer Apparate aller Art, insbesondere Rasierapparate sowie den Handel mit Rasier- Pflegemitteln aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, oder die mit ihm zusammenhängen. Sie kann sich an andern Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.02.2018 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 14.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Bernhard, von Rüderswil, in Lohnstorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bustos, Nelson Xavier, von Ecuador, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oesch, Toni, von Oberlangenegg, in Zollikofen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Marianne, von Rüderswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretärin, Mitglied, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Berne, (36)
Lordson Apparate AG, in B e r n, Herstellung und Vertrieb elektrischer Apparate aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.1993, S. 1195).
Statutenänderung:
21.07.1999.
Firma neu:
Lordson AG Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zürcher-Jost, Ruth, von Rüderswil, in Lohnstorf, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Bernhard, von Rüderswil, in Lohnstorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Zürcher, Marianne, von Rüderswil, in Bern , Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Bustos, Nelson Xavier, von Ecuador, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.