Renseignements sur Sadri Ziberi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sadri Ziberi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004798570, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SA & ZE Allround GmbH, in Felben-Wellhausen, CHE-113.244.121, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004572078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziberi, Sadri, italienischer Staatsangehöriger, in Felben-Wellhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Redjepi, Zenib, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Felben-Wellhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004572078, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Papilas GmbH, bisher in Brig-Glis, CHE-113.244.121, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, Publ. 5095024).
Statutenänderung:
13.02.2019.
Firma neu:
SA & ZE Allround GmbH.
Sitz neu:
Felben-Wellhausen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 26, 8552 Felben-Wellhausen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Maler- und Gipserunternehmens, Renovationen und Neubau, Plattenleger, Abbrucharbeiten, Baureinigungen, leichte Zimmermannarbeiten sowie die Erbringungen von Baudienstleistungen jeglicher Art. Die Gesellschaf kann Urheberrechte, Patente, Lizenzen, Marken und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und verkaufen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und vermitteln sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 02.11.2006 ist aufgehoben worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 02.11.2006, von Catona Vitaliano, in Brig-Glis, das Wareninventar (Getränke und Esswaren) zum Preise von CHF 10'000.--, wovon CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Catona, Vitaliano, italienischer Staatsangehöriger, in Brig-Glis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
D'Agostino, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Reggio di Calabria (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziberi, Sadri, italienischer Staatsangehöriger, in Felben-Wellhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.