Renseignements sur Michael Zecchinel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michael Zecchinel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005776872, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Zecchinel Immobilien AG, in Tägerwilen, CHE-107.098.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2022, Publ. 1005612199).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zecchinel, Michael, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Hofmann, Gerhard, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zecchinel, Basil Gisep, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zecchinel, Zino Angelo, von Kreuzlingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005612199, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Zecchinel Immobilien AG, in Tägerwilen, CHE-107.098.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, Publ. 4441505).
Statutenänderung:
15.11.2022.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf, die Verwaltung, die Vermietung und die Überbauung von Liegenschaften sowie der Abschluss aller Geschäfte, welche im Zusammenhang mit Liegenschaften stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. [Anpassung Funktionsbezeichnungen von Amtes wegen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Gerhard, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zecchinel, Michael, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Zecchinel-Hagen, Cornelia, von Hüttwilen und Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005033716, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Zecchinel Transport AG, in Tägerwilen, CHE-103.502.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753601).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möckli, Petra, von Henggart, in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zecchinel, Michael, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Möckli, Jürg, von Henggart, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinholz, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Feuerthalen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Christoph, von Trub, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wijnhoff, Marc, von Rapperswil-Jona, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.