Renseignements sur Jürg Zbinden
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Jürg Zbinden
Dernières notifications FOSC pour Jürg Zbinden
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4369483, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
sportsevision ag, in Rorschach, CHE-388.814.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, Publ. 3873475).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Walter, von Wald ZH, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wiesendangen];
Zbinden, Jürg, von Guggisberg, in Hochfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4002291, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
sportselab AG, in Rorschach, CHE-401.581.180, Kirchstrasse 27, 9400 Rorschach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion und den Handel mit und Service-dienstleistungen an Beleuchtungssystemen aller Art, namentlich von LED- Beleuchtungssystemen für den Einsatz im Bereich des Event- und Sportmarketings. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Ge-schäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Ge-sellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und ver-walten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Anteile an der Sportselab Limited (CR No. 2418313 ), mit Sitz in Hong Kong (HK) sowie sämtliche Anteile an der Shenzhen Sportselab Limited (Business License-Nr. 91440300MA5DR2GW46), mit Sitz in Shenzhen (CN), zum Preis von höchstens CHF 100'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.12.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schwarz, Andreas, von Winterthur, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thaler, Herbert, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Matthias, von Gossau SG, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keel, Jens, von Rebstein, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Jürg, von Guggisberg, in Hochfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3849523, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Sportsemotion AG, in Rorschach, CHE-115.046.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2016, Publ. 3247999). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.10.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doris Graf Treuhand (CHE-318.044.978), in Bülach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Jürg, von Guggisberg, in Hochfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thaler, Herbert, von Winterthur und Gaiserwald, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Falera, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].