Renseignements sur Werner Zaugg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Werner Zaugg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2762367, Registre du commerce Berne, (36)
Zaugg Belp AG, in Belp, CHE-107.208.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 13.10.2014, Publ. 1764853).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg-Wegmüller, Doris, von Walkringen und Trub, in Belp, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Werner, von Trub, in Belp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit A. Zaugg oder D. Zaugg-Wegmüller;
Glutz, Georg, von Solothurn, in Belp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit A. Zaugg oder D. Zaugg-Wegmüller.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Markus, von Mühleberg, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Ramona, von Trub, in Belp, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Andreas Zaugg oder Markus Schmid;
Zaugg, Dario, von Trub, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Andreas Zaugg oder Markus Schmid.
Numéro de publication: 2692622, Registre du commerce Berne, (36)
Alte Dorfbrunnengenossenschaft Belp, in Belp, CH-035.5.009.965-9, Versorgung der Mitglieder mit gutem Trinkwasser, Genossenschaft (SHAB Nr. 173 vom 30.07.1987, S. 3059).
Domizil neu:
c/o Blumen Hirter AG, Dorfstrasse 44, 3123 Belp.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Werner, von Trub, in Belp, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guggisberg, Hans, von Gondiswil, in Kehrsatz, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirter, Kurt, von Mühlethurnen, in Belp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirter, Thomas, von Mühlethurnen, in Belp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läderach, Marianne, von Wichtrach, in Belp, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fahrni, Peter, von Horrenbach-Buchen, in Belp, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Berne, (36)
Zaugg Transporte- und Muldenservice AG, in B e l p, Betrieb eines Transporte- und Muldenserviceunternehmens, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.1993, S . 775).
Statutenänderung:
14.12.1999.
Firma neu:
Zaugg Belp AG.
Zweck neu:
Betrieb eines Transport- und - Muldenserviceunternehmens aller Art, eines Abfallzentrums, einer Autowasch-Anlage sowie eines Bistros mit Kiosk und Shop;
sie kann Grundstücke erwerben oder veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Andreas, von Trub, in Belp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Zaugg- Wegmüller, Doris, von Trub und Walkringen, in Belp, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Zaugg, Werner, von Trub, in Belp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit A. Zaugg oder D. Zaugg-Wegmüller [bisher: mit Einzelunterschrift];
Glutz, Georg, von Solothurn, in Belp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit A. Zaugg oder D. Zaugg-Wegmüller.