Renseignements sur Anton Zaugg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anton Zaugg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6270010, Registre du commerce Berne, (36)
IBEG Schweiz GmbH, in Thun, CH-036.4.044.394-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2009, S. 3, Publ. 4954740).
Firma neu:
IBEG Schweiz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.06.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pietrowski, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Recklinghausen (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boehni, Kurt A., von Stäfa, in Roswell (US), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Kellenberger, Marco, von Walzenhausen, in Thun, Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Zaugg, Anton, von Trub, in Bolligen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4734862, Registre du commerce Berne, (36)
Personalvorsorgestiftung für das Kader des Treuhandbüro Gallus Keel, in Bolligen, CH-035.7.016.117-9, Stiftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2002, S. 3, Publ. 330302).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Anton, von Trub, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Keel, Gallus, von Rebstein, in Ittigen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Bolla, Claudio, von Acquarossa, in Kirchlindach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser, Beatrice, von Muri bei Bern, in Kirchlindach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kitra Treuhand GmbH (CH-035.4.003.334-7), in Kirchlindach, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2760298, Registre du commerce Berne, (36)
Keel Treuhand AG, in Bolligen, CH-035.3.029.039-1, Führung eines Treuhand- und Revisionsbüros usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2001, S. 2543).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Anton, von Trub, in Bolligen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Bolla, Claudio, von Acquarossa, in Ortschwaben (Meikirch), Mitglied, mit Einzelunterschrift.