Renseignements sur Kurt A. Boehni
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Kurt A. Boehni
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6270010, Registre du commerce Berne, (36)
IBEG Schweiz GmbH, in Thun, CH-036.4.044.394-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2009, S. 3, Publ. 4954740).
Firma neu:
IBEG Schweiz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.06.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pietrowski, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Recklinghausen (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boehni, Kurt A., von Stäfa, in Roswell (US), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Kellenberger, Marco, von Walzenhausen, in Thun, Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Zaugg, Anton, von Trub, in Bolligen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4954740, Registre du commerce Berne, (36)
IBEG Schweiz GmbH, in Thun, CH-036.4.044.394-9, Mittlere Strasse 13, 3600 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.03.2009, 23.03.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Verkauf von IBEG Produkten (insbesondere Produkte für den Schienen- und Strassenverkehr sowie Medizinaltechnik) sowie sonstiger technischer Produkte in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Gründer vom 13.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
IBEG systems GmbH (HR B 5537), in Marl (DE), Gesellschafterin, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kellenberger AG Thun (CH-092.3.006.674-8), in Thun, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Boehni, Kurt A., von Stäfa, in Roswell (US), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kellenberger, Marco, von Walzenhausen, in Thun, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Pietrowski, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Recklinghausen (DE), mit Einzelunterschrift.