Renseignements sur Martina Zani-Meyer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Martina Zani-Meyer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005400754, Registre du commerce Zurich, (20)
Personalfürsorgestiftung der HAG Handels- und Verwaltungs AG und der ihr angeschlossenen Firmen, in Zürich, CHE-109.723.648, Stiftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642500).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der HAG Handels- und Verwaltungs AG und der ihr angeschlossenen Firmen in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 16.11.2021 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
May, Felix J., von Zürich und Adliswil, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Jürg, von Zürich und Hitzkirch, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zani-Meyer, Martina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kus, Daniel, von Männedorf, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005261546, Registre du commerce Zoug, (170)
LBK PROJEKT AG, in Zug, CHE-376.301.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, Publ. 3661517).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zani-Meyer, Martina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005259141, Registre du commerce Zurich, (20)
Alleedo Treuhand AG, in Zürich, CHE-107.936.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zani-Meyer, Martina, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.